负责经济开发区发展、科技、工业和信息化、生态环境保护、民营经济、招商引资等方面工作。 分管县科学技术和经济信息化局、市生态环境局崇阳县分局、县招商和投资促进中心、县金信融资担保有限公司。联系县经济开发区、工商联、科协、工会、共青团、妇联、通信、电力、邮政、烟草、盐业公司及中央、省级在崇投资的企业。县长交办的其他工作。
王顺荣,女,汉族,1977年8月出生,湖北咸宁人,省委党校在职研究生,1996年11月参加工作,1998年7月加入中国共产党,现任崇阳县委常委、副县长、县政府党组成员。
1994.09--1996.07 湖北省阳新师范学习
1996.09--2000.02 咸安区汀泗桥镇团委副书记、团委书记
(1999.08-2001.12中央党校函授学院法律专业在职大学学习,1999.09-2000.09借调咸安区团委工作)
2000.02--2002.07 咸安区贺胜桥镇团委书记
2002.07--2003.12 共青团咸安区委组织部长
2003.12--2005.12 共青团咸安区委副书记(其间:2004.05-2004.06区委党校中青班培训)
2005.12--2006.08 咸安区高桥镇党委委员、副镇长
2006.08--2009.12 共青团咸安区委书记
2009.12--2011.04 咸安区委办公室副主任
2011.04--2011.11 咸安区马桥镇党委副书记、常务副镇长
2011.11--2016.09 咸安区马桥镇党委副书记、镇长
(其间:2011.11-2011.12 市委党校乡镇长示范班培训,2012.07-2012.09市委党校青干班培训,2011.09-2014.07湖北省委党校法学专业在职研究生学习)
2016.09--2017.12 咸安区高桥镇党委书记、人大主席
2017.12--2020.10 咸安区高桥镇党委书记
2020.10--2021.08 咸安区高桥镇党委书记、四级调研员(2021年4月获全省脱贫攻坚先进个人)
2021.08--2021.08 咸安区政府办党组成员、副主任
2021.08--2021.09 崇阳县政府副县长
2021.09--2024.05 崇阳县政府副县长、党组成员
2024.05-- 崇阳县委常委、副县长、县政府党组成员